Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | JáNěkdo.CZ s.r.o. |
ICO: | 02408147 |
Registrovaná adresa: | 60200, 28428200, Brno-město, Brno, Staré Brno, Nové sady, 988, 2, Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno |
Začleněno na: | 11.12.2013 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. PETR NOSEK | Aktivní | 03.11.2022 | |
|
|||
Bc. PETR NOSEK | Aktivní | 03.11.2022 | |
|
|||
Bc. PETR NOSEK | Aktivní | 13.03.2019 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. PETR NOSEK | Aktivní | Jednatel | 03.11.2022 |
|
|||
Bc. PETR NOSEK | Aktivní | Jednatel | 03.11.2022 |
|
|||
Bc. PETR NOSEK | Neaktivní od 03.11.2022 | Jednatel | 13.03.2019 |
|
|||
Bc. PETR NOSEK | Neaktivní od 03.11.2022 | Jednatel | 13.03.2019 |
|
|||
Ing. LENKA ČERNÁ | Neaktivní od 13.03.2019 | jednatel | 09.11.2016 |
|
|||
Ing. LENKA ČERNÁ | Neaktivní od 13.03.2019 | jednatel | 09.11.2016 |
|
|||
MARTIN LUŇÁK | Neaktivní od 09.11.2016 | jednatel | 19.05.2014 |
|
|||
MARTIN LUŇÁK | Neaktivní od 09.11.2016 | jednatel | 19.05.2014 |
|
|||
MARTIN LUŇÁK | Neaktivní od 19.05.2014 | jednatel | 11.12.2013 |
|
|||
TOMÁŠ DRDLA | Neaktivní od 09.11.2016 | jednatel | 11.12.2013 |
|
|||
MARTIN LUŇÁK | Neaktivní od 19.05.2014 | jednatel | 11.12.2013 |
|
|||
TOMÁŠ DRDLA | Neaktivní od 09.11.2016 | jednatel | 11.12.2013 |
|
Registrační číslo JáNěkdo.CZ s.r.o. je 02408147.
Registrační adresa JáNěkdo.CZ s.r.o. je 60200, 28428200, Brno-město, Brno, Staré Brno, Nové sady, 988, 2, Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno.
JáNěkdo.CZ s.r.o. byla založena 11.12.2013.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Bc. PETR NOSEK, Bc. PETR NOSEK, Bc. PETR NOSEK.