Ing. ZBYNĚK POKORNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
14900, 27156044, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 299 |
|
Ing. ZBYNĚK POKORNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.02.2023 |
Adresa: |
14900, 27156044, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 299, Formanská 299, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. ZBYNĚK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
25167, 27670988, Praha-východ, Pětihosty, Pětihosty, 95 |
|
Ing. Zbyněk Pokorný
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
Jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
25167, 27670988, Praha-východ, Pětihosty, Pětihosty, 95, č.p. 95, 25167 Pětihosty |
|
JOSEF LIBIŠ
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
10.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22123521, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2017, 15 |
|
JOSEF LIBIŠ
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
jednatel |
10.11.2014 |
Adresa: |
15500, 22123521, Praha, Stodůlky, Bronzová, 2017, 15, Bronzová 2017/15, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ZBYNĚK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
25167, 27670988, Pětihosty, Pětihosty, 95 |
|
ZBYNĚK POKORNÝ
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
25167, 27670988, Praha-východ, Pětihosty, Pětihosty, 95, č.p. 95, 25167 Pětihosty |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|