JAKUB KOPŘIVA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2018 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
JAKUB KOPŘIVA
|
Neaktivní
od 05.06.2023
|
jednatel |
19.10.2018 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
YEVHENY REYS
|
Neaktivní
od 19.10.2018
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
62800, 19572760, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4114, 6 |
|
YEVHENY REYS
|
Neaktivní
od 19.10.2018
|
jednatel |
03.08.2018 |
Adresa: |
62800, 19572760, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4114, 6, Čejkovická 4114/6, Židenice, 62800 Brno |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
66484, 41309863, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603 |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
jednatel |
19.01.2016 |
Adresa: |
66484, 41309863, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603, Havířská 603, 66484 Zastávka |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
66484, 41309863, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603 |
|
MARTIN FABIÁN
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
jednatel |
16.12.2013 |
Adresa: |
66484, 41309863, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Havířská, 603, Havířská 603, 66484 Zastávka |
|