VĂN MANH LEO
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.05.2023 |
Adresa: |
41501, 20254105, Teplice, Teplice, Teplice, Masarykova třída, 480, 22, Masarykova třída 480/22, 41501 Teplice |
|
THI LAN HUONG DIEP
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.05.2023 |
Adresa: |
41501, 20254105, Teplice, Teplice, Teplice, Masarykova třída, 480, 22, Masarykova třída 480/22, 41501 Teplice |
|
NHAT QUANG TRAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2754 |
|
THI NHAN DO
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.01.2023 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2754 |
|
NHAT QUANG TRAN
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
Jednatel |
02.02.2023 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2754, Alejní 2754, 41501 Teplice |
|
THI NHAN DO
|
Neaktivní
od 30.05.2023
|
Jednatel |
28.01.2023 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2754, Alejní 2754, 41501 Teplice |
|
THI NHAN DO
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
Jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
41501, 20257520, Teplice, Teplice, Teplice, U nádraží, 954, 3 |
|
THI NHAN DO
|
Neaktivní
od 28.01.2023
|
Jednatel |
25.11.2022 |
Adresa: |
41501, 20257520, Teplice, Teplice, Teplice, U nádraží, 954, 3, U nádraží 954/3, 41501 Teplice |
|
Thi Nhan Do
|
Neaktivní
od 25.11.2022
|
Jednatel |
12.07.2022 |
|
THI NHAN DO
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Jednatel |
16.12.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28 |
|
THI NHAN DO
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
Jednatel |
16.12.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28, č.p. 28, 27743 Chlumín |
|
THI NHAN TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel |
27.11.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28 |
|
THI NHAN TRANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
Jednatel |
27.11.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28, č.p. 28, 27743 Chlumín |
|
NHAT QUANG TRAN
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891 |
|
THI NHAN ĐO
|
Neaktivní
od 27.11.2021
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28 |
|
THI NHAN ĐO
|
Neaktivní
od 27.11.2021
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
27743, 2057841, Mělník, Chlumín, Chlumín, 28, č.p. 28, 27743 Chlumín |
|
NHAT QUANG TRAN
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
27351, 6020143, Kladno, Unhošť, Unhošť, 1. máje, 891, 1. máje 891, 27351 Unhošť |
|
LE THI THOAN
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
43542, 5145317, Most, Litvínov, Janov, Hamerská, 297 |
|
LE THI THOAN
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
jednatel |
09.12.2015 |
Adresa: |
43542, 5145317, Most, Litvínov, Janov, Hamerská, 297, Hamerská 297, Janov, 43542 Litvínov |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
41501, 20228848, Teplice, Teplice, Trnovany, U Červeného kostela, 76, 18 |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 09.12.2015
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
41501, 20228848, Teplice, Teplice, Trnovany, U Červeného kostela, 76, 18, U Červeného kostela 76/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2 |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20228848, Teplice, Trnovany, U Červeného kostela, 76, 18 |
|
THI TH O V
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
43401, 5087279, Most, Most, Česká, 471, 43 |
|
KIEU ANH HA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20228848, Teplice, Teplice, Trnovany, U Červeného kostela, 76, 18, U Červeného kostela 76/18, Trnovany, 41501 Teplice |
|
THI TH O V
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
43401, 5087279, Most, Most, Most, Česká, 471, 43, Česká 471/43, 43401 Most |
|