Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5 |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2021 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5, Janáčkova 300/5, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
JUDr. ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
17000, 27721574, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12 |
|
Mgr. ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
25167, 2924951, Pyšely, Zaječice, 3 |
|
JUDr. ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
17000, 27721574, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12, V přístavu 1585/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
25167, 2924951, Benešov, Pyšely, Zaječice, 3, Zaječice 3, 25167 Pyšely |
|
ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
25167, 2924951, Pyšely, Zaječice, 3 |
|
ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
25167, 2924951, Benešov, Pyšely, Zaječice, 3, Zaječice 3, 25167 Pyšely |
|
ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
17000, 27721574, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12 |
|
ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
17000, 27721574, Praha, Holešovice, V přístavu, 1585, 12, V přístavu 1585/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
14000, 25787781, Praha 4, Nusle, Kloboučnická, 1697, 25 |
|
ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
10100, 25922149, Praha 10, Vršovice, Rostovská, 318, 7 |
|
ADAM DANĚK
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
14000, 25787781, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1697, 25, Kloboučnická 1697/25, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ROMAN STRAKA
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
10100, 25922149, Praha, Vršovice, Rostovská, 318, 7, Rostovská 318/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|