Ing. ONDŘEJ NAŠINEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2017 |
Adresa: |
39858, 31245617, Písek, Kostelec nad Vltavou, Kostelec nad Vltavou, 109 |
|
Ing. ONDŘEJ NAŠINEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.09.2017 |
Adresa: |
39858, 31245617, Písek, Kostelec nad Vltavou, Kostelec nad Vltavou, 109, č.p. 109, 39858 Kostelec nad Vltavou |
|
IVETA PINCOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
39901, 5567181, Písek, Milevsko, Milevsko, Blechova, 677 |
|
IVETA PINCOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.05.2017 |
Adresa: |
39901, 5567181, Písek, Milevsko, Milevsko, Blechova, 677, Blechova 677, 39901 Milevsko |
|
Ing. ONDŘEJ NAŠINEC
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
Jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
39901, 357251, Písek, Zhoř, Osletín, 1 |
|
Ing. ONDŘEJ NAŠINEC
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
Jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
39901, 357251, Písek, Zhoř, Osletín, 1, Osletín 1, 39901 Zhoř |
|
Mgr. JAN MAURIC
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
17.12.2016 |
Adresa: |
14000, 22712810, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Branická, 1884, 193 |
|
Mgr. JAN MAURIC
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
17.12.2016 |
Adresa: |
14000, 22712810, Praha, Krč, Branická, 1884, 193, Branická 1884/193, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 17.12.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21715769, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, U staré školy, 115, 2 |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 17.12.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21715769, Praha, Staré Město, U staré školy, 115, 2, U staré školy 115/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ROMAN BLAŽÍČEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22324101, Praha 8, Bohnice, Lindavská, 784, 3 |
|
Roman Blažíček
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
18.12.2013 |
Adresa: |
18100, 22324101, Praha, Bohnice, Lindavská, 784, 3, Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|