PETR HAMŠÍK
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
03.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
PETR HAMŠÍK
|
Aktivní
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
03.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
MARTIN JORDÁNEK
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Aktivní
|
ČLEN |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Aktivní
|
ČLEN |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
MARTIN JORDÁNEK
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
PAVEL NEVRKLA
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
06.11.2019 |
Adresa: |
66902, 10987240, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Loucká, 643, 19 |
|
PAVEL NEVRKLA
|
Neaktivní
od 03.06.2022
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
06.11.2019 |
Adresa: |
66902, 10987240, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Loucká, 643, 19, Loucká 643/19, 66902 Znojmo |
|
PAVEL NEVRKLA
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
PAVEL NEVRKLA
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
MÍSTOPŘEDSEDA |
25.09.2019 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
PETR HAMŠÍK
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
předseda |
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
místopředseda |
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
HANA TEPLÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
|
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
PETR HAMŠÍK
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
předseda |
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
místopředseda |
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
HANA TEPLÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2019
|
|
23.09.2016 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
PETR HAMŠÍK
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
předseda |
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda |
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
HANA TEPLÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
|
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21 |
|
PETR HAMŠÍK
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
předseda |
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
ZBYNĚK KASAL
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda |
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|
HANA TEPLÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
|
07.01.2014 |
Adresa: |
66902, 10988602, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 786, 21, Fráni Kopečka 786/21, 66902 Znojmo |
|