BORIS VACA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
MICHAL ŠOUREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
46311, 25531662, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Leknínová, 1197 |
|
BORIS VACA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
MICHAL ŠOUREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.10.2022 |
Adresa: |
46311, 25531662, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Leknínová, 1197, Leknínová 1197, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
BORIS VACA
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
předseda výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
18200, 42021952, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
místopředseda výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
18200, 42021952, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
MICHAL ŠOUREK
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
člen výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
46311, 25531662, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Leknínová, 1197 |
|
BORIS VACA
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
předseda výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
místopředseda výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
MICHAL ŠOUREK
|
Neaktivní
od 21.10.2022
|
člen výboru |
07.12.2017 |
Adresa: |
46311, 25531662, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Leknínová, 1197, Leknínová 1197, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
BORIS VACA
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
člen výboru |
30.03.2016 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
BORIS VACA
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
člen výboru |
30.03.2016 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
VERONIKA PÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
29301, 21250928, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1021 |
|
VERONIKA PÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2016
|
člen výboru |
02.07.2015 |
Adresa: |
29301, 21250928, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1021, Jana Palacha 1021, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
JINDŘICH TITTL
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
předseda výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
18200, 42021952, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
JINDŘICH TITTL
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
předseda výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
VERONIKA BUBENÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
29301, 21250928, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1021 |
|
VERONIKA BUBENÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
29301, 21250928, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1021, Jana Palacha 1021, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
VERONIKA BUBENÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
29307, 15521338, Hrdlořezy, Hrdlořezy, 139 |
|
JINDŘICH TITTL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
předseda výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
14300, 21940258, Praha 4, Modřany, Urbánkova, 3371, 69 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
místopředseda výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
18200, 42021952, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3 |
|
VERONIKA BUBENÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
29307, 15521338, Mladá Boleslav, Hrdlořezy, Hrdlořezy, 139, č.p. 139, 29307 Hrdlořezy |
|
JINDŘICH TITTL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
předseda výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
14300, 21940258, Praha, Modřany, Urbánkova, 3371, 69, Urbánkova 3371/69, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
RADKA ŠRITTEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2017
|
místopředseda výboru |
18.01.2014 |
Adresa: |
18200, 42021952, Praha, Ďáblice, Nad Akcízem, 1033, 3, Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|