SERHII KUCHUK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.09.2023 |
Adresa: |
14800, 21844194, Praha, Chodov, Cigánkova, 1861, 2, Cigánkova 1861/2, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
LÁSZLÓ RÁGY
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2017 |
Adresa: |
40336, 75430789, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 528 |
|
SERHII KUCHUK
|
Neaktivní
od 23.09.2023
|
Jednatel |
14.07.2023 |
Adresa: |
14900, 21827117, Praha, Chodov, Starochodovská, 5, Starochodovská 5, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
LÁSZLÓ RÁGY
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
Jednatel |
15.08.2017 |
Adresa: |
40336, 75430789, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 528, č.p. 528, 40336 Tisá |
|
YURIY POLYAK
|
Neaktivní
od 15.08.2017
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
40331, 17765382, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Jindřicha Plachty, 190 |
|
YURIY POLYAK
|
Neaktivní
od 15.08.2017
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
40331, 17765382, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Jindřicha Plachty, 190, Jindřicha Plachty 190, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22325573, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, V lánech, 123, 20 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22325573, Praha, Březiněves, V lánech, 20, V lánech 123/20, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
40336, 9334793, Tisá, Tisá, 512 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
40336, 9334793, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 512, č.p. 512, 40336 Tisá |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
40336, 9333291, Tisá, Tisá, 205 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
40336, 9333291, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 205, č.p. 205, 40336 Tisá |
|
IVAN RAD
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
40336, 9334793, Tisá, Tisá, 512 |
|
IVAN RAD
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
40336, 9334793, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 512, č.p. 512, 40336 Tisá |
|