MARTIN KUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
79601, 24808261, Prostějov, Prostějov, Pod Kosířem, 341, 69 |
|
MARTIN KUBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
79601, 24808261, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pod Kosířem, 341, 69, Pod Kosířem 341/69, 79601 Prostějov |
|
MARK PETER GAMBLE
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
NR46UE, Cringleford, Norwich, Newmarket Road 11 |
|
MARK PETER GAMBLE
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
Cringleford, Norwich, Newmarket Road 11, NR46UE, Newmarket Road 11, NR46UE Cringleford, Norwich, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
MARTIN KUBÍK
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
79823, 26981432, Klenovice na Hané, Klenovice na Hané, 300 |
|
MARTIN KUBÍK
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
79823, 26981432, Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na Hané, 300, č.p. 300, 79823 Klenovice na Hané |
|
JAN TOMSA
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
14800, 26644886, Praha 4, Kunratice, K Zelené louce, 1562, 6f |
|
ROBERT ZUGAR
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21821119, Praha 4, Háje, Květnového vítězství, 775, 69 |
|
JAN TOMSA
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
14800, 26644886, Praha, Kunratice, K Zelené louce, 1562, 6f, K Zelené louce 1562/6f, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Robert Zugar
|
Neaktivní
od 17.02.2014
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
14900, 21821119, Praha, Háje, Květnového vítězství, 775, 69, Květnového vítězství 775/69, Háje, 14900 Praha 4 |
|