Ing. MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519 |
|
Ing. MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519, U Drachtinky 519, 53901 Hlinsko |
|
Ing. MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
08.05.2018 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519 |
|
Ing. MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
08.05.2018 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519, U Drachtinky 519, 53901 Hlinsko |
|
MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
jednatel |
13.12.2017 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519 |
|
MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 08.05.2018
|
jednatel |
13.12.2017 |
Adresa: |
53901, 5381908, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, U Drachtinky, 519, U Drachtinky 519, 53901 Hlinsko |
|
MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 13.12.2017
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
53807, 5298580, Seč, Seč, Chrudimská, 1 |
|
MIROSLAV HEBKÝ
|
Neaktivní
od 13.12.2017
|
jednatel |
15.04.2014 |
Adresa: |
53807, 5298580, Chrudim, Seč, Seč, Chrudimská, 1, Chrudimská 1, 53807 Seč |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
55101, 7284616, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669 |
|
Michal Kábrt
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
55101, 7284616, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669, Hradecká 669, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|