Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | MKC Praha o.p.s. |
ICO: | 02498766 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21736332, Praha, Nové Město, Náplavní, 2013, 1, Náplavní 2013/1, Nové Město, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 21.01.2014 |
Předmět podnikání: |
navazování kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v České republice i v zahraničí
realizace ativit vedoucích k pluralitnímu vnímání světa, respektu k odlišnosti a hledání alternativ pro soužití lidí z různých kulturních, věkových, sociálních a náboženských skupin a nabízení celistvějšího pohledu na historické řešení této problematiky vČeské republice, jiných evropských, ale i mimoevropských zemích
realizace a podpora výzkumných, výcvikových a vzdělávacích programů, poradenství, supervizí a stáží pro profesionály i pro širokou veřejnost
realizace ativit vedoucích k pluralitnímu vnímání světa, respektu k odlišnosti a hledání alternativ pro soužití lidí z různých kulturních, věkových, sociálních a náboženských skupin a nabízení celistvějšího pohledu na historické řešení této problematiky v České republice, jiných evropských, ale i mimoevropských zemích
podněcování poznání, umožňování komunikace mezi zmíněnými skupinami a vytváření prostoru pro setkání, osvětu a dialog
vydávání publikací a osvětová činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ALEXANDRA DUBOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 14.01.2022 |
|
|||
ROMANA VYLITOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 09.08.2019 |
|
|||
PETR LOBOTKA | Aktivní | člen správní rady | 04.07.2018 |
|
|||
LUCIE TRLIFAJOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.11.2015 |
|
|||
HANA ŽÁKOVÁ PETROVÁ | Aktivní | člen správní rady | 26.11.2015 |
|
|||
BARBORA HOŘAVOVÁ | Aktivní | člen správní rady | 21.01.2014 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. ZUZANA SCHREIBEROVÁ | Aktivní | 02.11.2017 | |
|
|||
Mgr. ZUZANA SCHREIBEROVÁ | Aktivní | 02.11.2017 | |
|
|||
MAREK ČANĚK | Neaktivní od 02.11.2017 | 27.09.2017 | |
|
|||
MAREK ČANĚK | Neaktivní od 02.11.2017 | 27.09.2017 | |
|
|||
MAREK ČANĚK | Neaktivní od 27.09.2017 | 21.01.2014 | |
|
|||
MAREK ČANĚK | Neaktivní od 27.09.2017 | 21.01.2014 | |
|
Registrační číslo MKC Praha o.p.s. je 02498766.
Registrační adresa MKC Praha o.p.s. je 12000, 21736332, Praha, Nové Město, Náplavní, 2013, 1, Náplavní 2013/1, Nové Město, 12000 Praha 2.
MKC Praha o.p.s. byla založena 21.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ALEXANDRA DUBOVÁ, ROMANA VYLITOVÁ, PETR LOBOTKA, LUCIE TRLIFAJOVÁ, HANA ŽÁKOVÁ PETROVÁ, BARBORA HOŘAVOVÁ.