DANIEL HELCL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
10900, 75579219, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 645 |
|
DANIEL HELCL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.11.2020 |
Adresa: |
10900, 75579219, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 645, U Golfu 645, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
DANIEL HELCL
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
Jednatel |
21.03.2017 |
Adresa: |
15400, 22068503, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Opálová, 165, 27 |
|
DANIEL HELCL
|
Neaktivní
od 20.11.2020
|
Jednatel |
21.03.2017 |
Adresa: |
15400, 22068503, Praha, Slivenec, Opálová, 165, 27, Opálová 165/27, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
ŠÁRKA HELCLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
15400, 22068503, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Opálová, 165, 27 |
|
ŠÁRKA HELCLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
15400, 22068503, Praha, Slivenec, Opálová, 165, 27, Opálová 165/27, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
KONRAD JAKUB TEODOROWSKI
|
Neaktivní
od 22.01.2015
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
17000, 27604071, Praha 7, Holešovice, U Uranie, 1583, 25 |
|
ŠÁRKA HELCLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
10300, 41445236, Hlavní město Praha, Praha, Benice, Žitavská, 231 |
|
KONRAD JAKUB TEODOROWSKI
|
Neaktivní
od 22.01.2015
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
17000, 27604071, Praha, Holešovice, U Uranie, 1583, 25, U Uranie 1583/25, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ŠÁRKA HELCLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
jednatel |
07.01.2014 |
Adresa: |
10300, 41445236, Praha, Benice, Žitavská, 231, Žitavská 231, Benice, 10300 Praha 10 |
|