MILOŠ ANTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
MILOŠ ANTOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
MILOŠ ANTOŠ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
60200, 19175345, Brno, Veveří, Štefánikova, 841, 9a |
|
MILOŠ ANTOŠ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
60200, 19175345, Brno-město, Brno, Veveří, Štefánikova, 841, 9a, Štefánikova 841/9a, Veveří, 60200 Brno |
|
MIROSLAV VRTÍLEK
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
66431, 13194879, Lelekovice, Lelekovice, U Vápenice, 473, 42 |
|
Miroslav Vrtílek
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
12.02.2014 |
Adresa: |
66431, 13194879, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, U Vápenice, 473, 42, U Vápenice 473/42, 66431 Lelekovice |
|
JANA KANTOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2014
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
73997, 14123410, Hrádek, Hrádek, 272 |
|
JANA KANTOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2014
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
73997, 14123410, Frýdek-Místek, Hrádek, Hrádek, 272, č.p. 272, 73997 Hrádek |
|