TOMÁŠ MEJZR
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2023 |
Adresa: |
25085, 78715474, Praha-východ, Bašť, Bašť, K Vlkánici, 389 |
|
TOMÁŠ MEJZR
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2023 |
Adresa: |
25085, 78715474, Praha-východ, Bašť, Bašť, K Vlkánici, 389, K Vlkánici 389, 25085 Bašť |
|
DAVID ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 02.03.2023
|
jednatel |
22.10.2020 |
Adresa: |
12000, 21739331, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jugoslávská, 2, 5 |
|
DAVID ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 02.03.2023
|
jednatel |
22.10.2020 |
Adresa: |
12000, 21739331, Praha, Vinohrady, Jugoslávská, 2, 5, Jugoslávská 2/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MONIKA JURÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22182314, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Českomalínská, 777, 23 |
|
MONIKA JURÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
jednatel |
11.03.2015 |
Adresa: |
16000, 22182314, Praha, Bubeneč, Českomalínská, 777, 23, Českomalínská 777/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MONIKA JURÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
10.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Alejní, 2754 |
|
MONIKA JURÁŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2015
|
jednatel |
10.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20275587, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2754, Alejní 2754, 41501 Teplice |
|