JAN BUBLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
12800, 21729182, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Plavecká, 402, 10 |
|
JAN BUBLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2020 |
Adresa: |
12800, 21729182, Praha, Nové Město, Plavecká, 402, 10, Plavecká 402/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
MARTIN ŠNEIDER
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
14200, 21874492, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55 |
|
MARTIN ŠNEIDER
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
|
MARTIN ŠNEIDER
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21787221, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Vinohradská, 1835, 153 |
|
JAN BUBLÍK
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21756074, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1723, 70 |
|
DANIEL PADEVĚT
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21787727, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1872, 111 |
|
Martin Šneider
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21787221, Praha, Žižkov, Vinohradská, 1835, 153, Vinohradská 1835/153, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Bublík
|
Neaktivní
od 22.04.2020
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
12000, 21756074, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1723, 70, Mánesova 1723/70, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANIEL PADEVĚT
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
02.01.2014 |
Adresa: |
13000, 21787727, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1872, 111, Jeseniova 1872/111, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|