TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda |
22.04.2018 |
Adresa: |
63500, 19313161, Brno-město, Brno, Bystrc, Píškova, 589, 12 |
|
TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda |
22.04.2018 |
Adresa: |
63500, 19313161, Brno-město, Brno, Bystrc, Píškova, 589, 12, Píškova 589/12, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. LIBOR KEJDA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
místopředseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
60200, 19169876, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 407, 50 |
|
Ing. LIBOR KEJDA
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
místopředseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
60200, 19169876, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 407, 50, Údolní 407/50, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. LIBOR KEJDA
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
místopředseda |
03.05.2017 |
Adresa: |
66404, 24108031, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 74 |
|
Ing. LIBOR KEJDA
|
Neaktivní
od 19.05.2017
|
místopředseda |
03.05.2017 |
Adresa: |
66404, 24108031, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Horákov, 74, Horákov 74, 66404 Mokrá-Horákov |
|
MICHAL ZÚBEK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
místopředseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1 |
|
MICHAL ZÚBEK
|
Neaktivní
od 03.05.2017
|
místopředseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1, Heinrichova 189/1, Stránice, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 22.04.2018
|
předseda |
14.04.2015 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1 |
|
TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 22.04.2018
|
předseda |
14.04.2015 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1, Heinrichova 189/1, Stránice, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
předseda |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19196695, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1905, 25 |
|
MICHAL ZÚBEK
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19169892, Brno, Veveří, Údolní, 409, 54 |
|
TOMÁŠ ZÚBEK
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
předseda |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19196695, Brno-město, Brno, Černá Pole, náměstí 28. října, 1905, 25, náměstí 28. října 1905/25, Černá Pole, 60200 Brno |
|
MICHAL ZÚBEK
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19169892, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 409, 54, Údolní 409/54, Veveří, 60200 Brno |
|
PETR ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
předseda družstva |
07.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1 |
|
OLGA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
místopředseda družstva |
07.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1 |
|
PETR ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
předseda družstva |
07.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1, Heinrichova 189/1, Stránice, 60200 Brno |
|
OLGA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
místopředseda družstva |
07.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19152876, Brno-město, Brno, Stránice, Heinrichova, 189, 1, Heinrichova 189/1, Stránice, 60200 Brno |
|