Ing. DAVID FORETEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
79858, 82889279, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Na Výsluní, 395 |
|
Ing. DAVID FORETEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.05.2022 |
Adresa: |
79858, 82889279, Prostějov, Čechy pod Kosířem, Čechy pod Kosířem, Na Výsluní, 395, Na Výsluní 395, 79858 Čechy pod Kosířem |
|
Ing. DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
10.03.2020 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47 |
|
Ing. DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 27.05.2022
|
jednatel |
10.03.2020 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47, Tylova 1470/47, 79601 Prostějov |
|
DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47 |
|
DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 10.03.2020
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47, Tylova 1470/47, 79601 Prostějov |
|
DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47 |
|
DAVID FORETEK
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
24.01.2014 |
Adresa: |
79601, 24820709, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1470, 47, Tylova 1470/47, 79601 Prostějov |
|