JAROSLAV VLAČIHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
51721, 28167759, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Podboří, 1014 |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
51721, 28167759, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Podboří, 1014, Podboří 1014, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
ZBYNĚK RJABAK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2020 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
ZBYNĚK RJABAK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.11.2020 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
Ing. MICHAL HIRKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
Ing. MICHAL HIRKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda výboru |
04.09.2020 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2020
|
předseda výboru |
04.09.2020 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
člen výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
předseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796878, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, 136 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
předseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796878, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, 136, č.p. 136, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
člen výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda výboru |
13.01.2017 |
Adresa: |
51761, 9796878, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, 136 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda výboru |
13.01.2017 |
Adresa: |
51761, 9796878, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, 136, č.p. 136, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
MICHAL HIRKA
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
místopředseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
MICHAL HIRKA
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda výboru |
21.10.2015 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
MICHAL HIRKA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133 |
|
JAROSLAV VLAČIHA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
LUCIE HUDOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
místopředseda výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|
MICHAL HIRKA
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen výboru |
31.01.2014 |
Adresa: |
51761, 9796843, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, 133, Sídliště 1. máje 133, 51761 Rokytnice v Orlických horách |
|