MARTINA KOUBOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
50303, 15812081, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Hradecká, 248 |
|
MARTINA KOUBOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2018 |
Adresa: |
50303, 15812081, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Hradecká, 248, Hradecká 248, 50303 Smiřice |
|
VLADIMÍR KOUBA
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
Jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
50303, 15812081, Smiřice, Smiřice, Hradecká, 248 |
|
VLADIMÍR KOUBA
|
Neaktivní
od 30.01.2018
|
Jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
50303, 15812081, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Hradecká, 248, Hradecká 248, 50303 Smiřice |
|
VLADIMÍR KOUBA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
Jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
50303, 15815064, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553 |
|
Vladimír Kouba
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
Jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
50303, 15815064, Hradec Králové, Smiřice, Smiřice, Gen. Govorova, 553, Gen. Govorova 553, 50303 Smiřice |
|
PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha 10, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|