JAKUB KAŠPÁREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.03.2023 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398, Třanovského 2398, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ZDENĚK TESAŘ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.03.2023 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398, Třanovského 2398, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ANEŽKA KALÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2023 |
Adresa: |
73801, 20424388, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 358, Dr. Vančury 358, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ROMANA ŠVRČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.06.2022 |
Adresa: |
73532, 70851913, Karviná, Rychvald, Rychvald, 2113 |
|
JAKUB KAŠPÁREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398 |
|
ANEŽKA KALÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20424388, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 358 |
|
ROMANA ŠVRČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2023
|
místopředseda výboru |
02.06.2022 |
Adresa: |
73532, 70851913, Karviná, Rychvald, Rychvald, 2113, č.p. 2113, 73532 Rychvald |
|
ROMANA ŠVRČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
místopředseda výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398 |
|
ROMANA ŠVRČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
místopředseda výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398, Třanovského 2398, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ANEŽKA KALÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2023
|
člen výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20424388, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 358, Dr. Vančury 358, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAKUB KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 04.03.2023
|
předseda výboru |
25.01.2018 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398, Třanovského 2398, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA HOFMANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda výboru |
14.03.2015 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397 |
|
IVO KVĚTNÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda výboru |
14.03.2015 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397 |
|
JARMILA HOFMANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
předseda výboru |
14.03.2015 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397, Třanovského 2397, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
IVO KVĚTNÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
místopředseda výboru |
14.03.2015 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397, Třanovského 2397, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JAN RUMIAN
|
Neaktivní
od 14.03.2015
|
předseda výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397 |
|
JARMILA HOFMANOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2015
|
místopředseda výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397 |
|
ZDENĚK TESAŘ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398 |
|
JAN RUMIAN
|
Neaktivní
od 14.03.2015
|
předseda výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397, Třanovského 2397, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA HOFMANOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2015
|
místopředseda výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438915, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2397, Třanovského 2397, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
ZDENĚK TESAŘ
|
Neaktivní
od 25.01.2018
|
člen výboru |
06.02.2014 |
Adresa: |
73801, 20438923, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Třanovského, 2398, Třanovského 2398, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|