SÁNDOR PUSZTAI
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
3877 Tornyosnémeti, Kossuth Lajos 9 |
|
SÁNDOR PUSZTAI
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2018 |
Adresa: |
3877 Tornyosnémeti, Kossuth Lajos 9, Kossuth Lajos 9, 3877 Tornyosnémeti, Maďarsko |
|
ILYA KOSHKIN
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
13.11.2018 |
Adresa: |
25242, 27454355, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Habrová, 1108 |
|
ILYA KOSHKIN
|
Neaktivní
od 29.12.2018
|
jednatel |
13.11.2018 |
Adresa: |
25242, 27454355, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Habrová, 1108, Habrová 1108, 25242 Jesenice |
|
ILYA KOSHKIN
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
jednatel |
06.10.2018 |
Adresa: |
25242, 27454355, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Habrová, 1108 |
|
ILYA KOSHKIN
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
jednatel |
06.10.2018 |
Adresa: |
25242, 27454355, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Habrová, 1108, Habrová 1108, 25242 Jesenice |
|
ILYA KOSHKIN
|
Neaktivní
od 06.10.2018
|
jednatel |
21.11.2017 |
Adresa: |
10200, 26641674, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Berlínská, 1488, 7 |
|
Ilya Koshkin
|
Neaktivní
od 06.10.2018
|
jednatel |
21.11.2017 |
Adresa: |
10200, 26641674, Praha, Hostivař, Berlínská, 1488, 7, Berlínská 1488/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
DANIEL HANUS
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
14200, 21958815, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Ke kurtům, 374, 21 |
|
DANIEL HANUS
|
Neaktivní
od 13.11.2018
|
jednatel |
23.01.2014 |
Adresa: |
14200, 21958815, Praha, Písnice, Ke kurtům, 374, 21, Ke kurtům 374/21, Písnice, 14200 Praha 4 |
|