IVAN HLODYAN
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
Jednatel |
06.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22075071, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Preslova, 73, 12 |
|
IVAN HLODYAN
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
Jednatel |
06.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22075071, Praha, Smíchov, Preslova, 73, 12, Preslova 73/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
WIESLAW GRODECKI
|
Neaktivní
od 06.04.2017
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
Przemysl, Rodzinna 19 |
|
WIESLAW GRODECKI
|
Neaktivní
od 06.04.2017
|
jednatel |
11.02.2016 |
Adresa: |
Przemysl, Rodzinna 19, Rodzinna 19, Przemysl, Polsko |
|
VOLODYMYR KOVALENKO
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
13000, 21772754, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Cimburkova, 588, 11 |
|
VOLODYMYR KOVALENKO
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
13000, 21772754, Praha, Žižkov, Cimburkova, 588, 11, Cimburkova 588/11, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VYACHESLAV IHNATYUK
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
50012, 23818573, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1565, 2 |
|
VYACHESLAV IHNATYUK
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
50012, 23818573, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1565, 2, třída Edvarda Beneše 1565/2, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
JIŘÍ ZIMA
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
27.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21711470, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 1363, 12 |
|
JIŘÍ ZIMA
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
27.01.2014 |
Adresa: |
11000, 21711470, Praha, Nové Město, Krakovská, 1363, 12, Krakovská 1363/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|