MICHAL JEŘÁBEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.12.2023 |
Adresa: |
41301, 16739426, Litoměřice, Mnetěš, Mnetěš, 166, č.p. 166, 41301 Mnetěš |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22739432, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Libínská, 3127, 1 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen představenstva |
16.07.2020 |
Adresa: |
15000, 22739432, Praha, Smíchov, Libínská, 3127, 1, Libínská 3127/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22107649, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2970, 4 |
|
IVAN HRUŠKOVIČ
|
Neaktivní
od 16.07.2020
|
člen představenstva |
31.07.2015 |
Adresa: |
15000, 22107649, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 2970, 4, Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ivan Hruškovič
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
03.02.2014 |
Adresa: |
15000, 26095777, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Švédská, 1036, 17 |
|
Ivan Hruškovič
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
člen představenstva |
03.02.2014 |
Adresa: |
15000, 26095777, Praha, Smíchov, Švédská, 1036, 17, Švédská 1036/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|