ISTVÁN EYER
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2023 |
Adresa: |
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 7., 8741, Deák Ferenc utca 7., 8741 Zalaapáti, Maďarsko |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
Jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
53901, 5390516, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Družstevní, 1356 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 20.09.2022
|
Jednatel |
26.09.2019 |
Adresa: |
53901, 5390516, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Družstevní, 1356, Družstevní 1356, 53901 Hlinsko |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 26.09.2019
|
Jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
KAMIL HANUŠ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
53901, 5390303, Hlinsko, Hlinsko, Jiráskova, 1335 |
|
KAMIL HANUŠ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
53901, 5390303, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Jiráskova, 1335, Jiráskova 1335, 53901 Hlinsko |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|