FILIP LUCIAN
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
14000, 21946272, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5 |
|
FILIP LUCIAN
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
KRYSTÝNA LAUTERKRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21692807, Praha 1, Josefov, Bílkova, 6, 8 |
|
KRYSTÝNA LAUTERKRANCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21692807, Praha, Josefov, Bílkova, 6, 8, Bílkova 6/8, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
JIŘÍ LAUTERKRANC
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
18000, 22383646, Praha 8, Libeň, Na Rokytce, 1114, 10 |
|
JIŘÍ LAUTERKRANC
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
18000, 22383646, Praha, Libeň, Na Rokytce, 1114, 10, Na Rokytce 1114/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|