Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.01.2023 |
Adresa: |
11000, 21714096, Praha, Nové Město, Příčná, 1892, 4 |
|
Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.01.2023 |
Adresa: |
11000, 21714096, Praha, Nové Město, Příčná, 1892, 4, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
Jednatel |
21.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21862249, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Nad obcí II, 465, 68 |
|
Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 13.01.2023
|
Jednatel |
21.04.2018 |
Adresa: |
14000, 21862249, Praha, Krč, Nad obcí II, 465, 68, Nad obcí II 465/68, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22660241, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Kodaňská, 521, 57 |
|
Mgr. ZDENĚK DAVID NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 21.04.2018
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22660241, Praha, Vršovice, Kodaňská, 521, 57, Kodaňská 521/57, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. ZDENĚK NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
05.09.2015 |
Adresa: |
10100, 22660241, Praha, Vršovice, Kodaňská, 521, 57 |
|
Mgr. ZDENĚK NAVRACKÝ
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
05.09.2015 |
Adresa: |
10100, 22660241, Praha, Vršovice, Kodaňská, 521, 57, Kodaňská 521/57, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 05.09.2015
|
jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
66463, 24153206, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 05.09.2015
|
jednatel |
03.09.2014 |
Adresa: |
66463, 24153206, Brno-venkov, Přísnotice, Přísnotice, Výhon, 202, Výhon 202, 66463 Přísnotice |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
07.02.2014 |
Adresa: |
14900, 21818789, Praha 4, Háje, Mendelova, 541, 19 |
|
ALEŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
jednatel |
07.02.2014 |
Adresa: |
14900, 21818789, Praha, Háje, Mendelova, 541, 19, Mendelova 541/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|