Ing. PETR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
25.01.2024 |
Adresa: |
25218, 26249928, Praha-západ, Ptice, Ptice, Ke Křížku, 265, Ke Křížku 265, 25218 Ptice |
|
Ing. PETR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
09.07.2020 |
Adresa: |
15500, 22696482, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2376, 19 |
|
Ing. PETR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2024
|
předseda společenství vlastníků |
09.07.2020 |
Adresa: |
15500, 22696482, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2376, 19, Kurzova 2376/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. ZDENĚK JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
Předseda společenství vlastníků |
27.12.2016 |
Adresa: |
15000, 42311306, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 3301, 68 |
|
Ing. ZDENĚK JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 09.07.2020
|
Předseda společenství vlastníků |
27.12.2016 |
Adresa: |
15000, 42311306, Praha, Smíchov, Radlická, 3301, 68, Radlická 3301/68, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
CFQI uzavřený investiční fond, a.s.
28205022 |
Neaktivní
od 27.12.2016
|
|
12.02.2014 |
Adresa: |
15000, 42311306, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 3301, 68 |
|
CFQI uzavřený investiční fond, a.s.
28205022 |
Neaktivní
od 27.12.2016
|
|
12.02.2014 |
Adresa: |
15000, 42311306, Praha, Smíchov, Radlická, 3301, 68, Radlická 3301/68, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|