PAVEL MICAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22656481, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Rybalkova, 177, 43 |
|
PAVEL MICAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22656481, Praha, Vršovice, Rybalkova, 177, 43, Rybalkova 177/43, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JIŘÍ DUFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
25228, 25698541, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1858 |
|
JIŘÍ DUFEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
25228, 25698541, Praha-západ, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1858, Peroutkova 1858, 25228 Černošice |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
10100, 22660208, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Charkovská, 518, 22 |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
27.02.2019 |
Adresa: |
10100, 22660208, Praha, Vršovice, Charkovská, 518, 22, Charkovská 518/22, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 27.02.2019
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
10000, 75074974, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Vilová, 3404, 19a |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 27.02.2019
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
10000, 75074974, Praha, Strašnice, Vilová, 3404, 19a, Vilová 3404/19a, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
10000, 27800768, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nedvězská, 3336, 2 |
|
PAVEL MICAJ
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
17.02.2014 |
Adresa: |
10000, 27800768, Praha, Strašnice, Nedvězská, 3336, 2, Nedvězská 3336/2, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|