ERIKA GILLIAR
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
15400, 22071661, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Opálová, 537, 37 |
|
ERIKA GILLIAR
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
15400, 22071661, Praha, Slivenec, Opálová, 537, 37, Opálová 537/37, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
PORTMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
Jednatel |
30.06.2015 |
Adresa: |
N32SB, London Finchley, Station Road 13 |
|
PORTMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
Jednatel |
30.06.2015 |
Adresa: |
London Finchley, Station Road 13, N32SB, Station Road 13, N32SB London Finchley, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
ANTHONY MAURICE SEDDON
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
Jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19 |
|
Anthony Maurice Seddon
|
Neaktivní
od 30.06.2015
|
Jednatel |
06.06.2014 |
Adresa: |
16000, 25791532, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1107, 19, Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. MARTINA SZWARCOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22385240, Praha 8, Libeň, Na kopečku, 1280, 7 |
|
Mgr. Martina Szwarcová
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
Jednatel |
18.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22385240, Praha, Libeň, Na kopečku, 1280, 7, Na kopečku 1280/7, Libeň, 18000 Praha 8 |
|