VLADIMÍR ČÍŽEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.09.2020 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
VLADIMÍR ČÍŽEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.09.2020 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. PETR KLUKAVÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.09.2016 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
Ing. PETR KLUKAVÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.09.2016 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
KATEŘINA PIKSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
KATEŘINA PIKSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ZUZANA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
místopředseda výboru |
07.08.2017 |
Adresa: |
25245, 41786513, Praha-západ, Zvole, Černíky, Zahradní, 816 |
|
ZUZANA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2020
|
místopředseda výboru |
07.08.2017 |
Adresa: |
25245, 41786513, Praha-západ, Zvole, Černíky, Zahradní, 816, Zahradní 816, Černíky, 25245 Zvole |
|
ZUZANA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
místopředseda výboru |
05.08.2017 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
ZUZANA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2017
|
místopředseda výboru |
05.08.2017 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
PETER KUBA
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen výboru |
27.04.2016 |
Adresa: |
10400, 27535932, Hlavní město Praha, Praha, Pitkovice, Kozáková, 148, 22 |
|
PETER KUBA
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
člen výboru |
27.04.2016 |
Adresa: |
10400, 27535932, Praha, Pitkovice, Kozáková, 148, 22, Kozáková 148/22, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|
ZUZANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
místopředseda výboru |
25.07.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
ZUZANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2017
|
místopředseda výboru |
25.07.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
PETER KUBA
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
PETER KUBA
|
Neaktivní
od 27.04.2016
|
člen výboru |
17.06.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
LENKA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
člen výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha 10, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10 |
|
ZUZANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
místopředseda výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
25245, 12856436, Březová-Oleško, Březová, Ke hřišti, 713 |
|
LENKA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
člen výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
10400, 42516706, Praha, Uhříněves, U uhříněveské obory, 1552, 10, U uhříněveské obory 1552/10, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
ZUZANA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
místopředseda výboru |
21.02.2014 |
Adresa: |
25245, 12856436, Praha-západ, Březová-Oleško, Březová, Ke hřišti, 713, Ke hřišti 713, Březová, 25245 Březová-Oleško |
|