MARTIN MRLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
MARTIN MRLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN MRLÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Jednatel |
20.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12 |
|
MARTIN MRLÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Jednatel |
20.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12, náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 20.05.2021
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25 |
|
Profispolečnosti servis s.r.o.
01407511 |
Neaktivní
od 20.05.2021
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
KAREL ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19258542, Brno, Lesná, Brožíkova, 41, 3 |
|
ZDENĚK POKORNÍK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
10100, 22665072, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ukrajinská, 874, 3 |
|
KAREL ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
63800, 19258542, Brno-město, Brno, Lesná, Brožíkova, 41, 3, Brožíkova 41/3, Lesná, 63800 Brno |
|
ZDENĚK POKORNÍK
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
10100, 22665072, Praha, Vršovice, Ukrajinská, 874, 3, Ukrajinská 874/3, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|