ROMAN BALÁŽ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
92701, Šaľa, V. Šrobára 571/10 |
|
ROMAN BALÁŽ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
Jednatel |
27.08.2019 |
Adresa: |
Šaľa, V. Šrobára 571/10, 92701, V. Šrobára 571/10, 92701 Šaľa, Slovensko |
|
MARTINA BIČANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2019
|
jednatel |
20.06.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Holíčska 24 |
|
MARTINA BIČANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2019
|
jednatel |
20.06.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Holíčska 24, Holíčska 24, Bratislava, Slovensko |
|
Mgr. MICHAL JONÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2017
|
Jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
43902, 9118799, Louny, Cítoliby, Cítoliby, Fibichova, 364 |
|
Mgr. MICHAL JONÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2017
|
Jednatel |
26.05.2016 |
Adresa: |
43902, 9118799, Louny, Cítoliby, Cítoliby, Fibichova, 364, Fibichova 364, 43902 Cítoliby |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
14800, 25583328, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Kloknerova, 2285, 16 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
14800, 25583328, Praha, Chodov, Kloknerova, 2285, 16, Kloknerova 2285/16, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|