Mgr. MIROSLAVA KONÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2023 |
Adresa: |
68761, 4681258, Uherské Hradiště, Vlčnov, Vlčnov, 130, č.p. 130, 68761 Vlčnov |
|
PETR VANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
25724, 26026392, Benešov, Chocerady, Samechov |
|
PETR VANĚK
|
Neaktivní
od 05.04.2023
|
jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
25724, 26026392, Benešov, Chocerady, Samechov, Samechov č.ev. 162, 25724 Chocerady |
|
VLADIMÍR KARTUSEK
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
68603, 4988647, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Michalská, 1758 |
|
VLADIMÍR KARTUSEK
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
68603, 4988647, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Michalská, 1758, Michalská 1758, 68603 Staré Město |
|
ANTONÍN STŘELEC
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
68603, 4984641, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Na Vyhlídce, 1353 |
|
ANTONÍN STŘELEC
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
08.05.2016 |
Adresa: |
68603, 4984641, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Na Vyhlídce, 1353, Na Vyhlídce 1353, 68603 Staré Město |
|
ANTONÍN STŘELEC
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
jednatel |
26.02.2014 |
Adresa: |
68606, 18965016, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1160 |
|
ANTONÍN STŘELEC
|
Neaktivní
od 08.05.2016
|
jednatel |
26.02.2014 |
Adresa: |
68606, 18965016, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1160, Štěpnická 1160, 68606 Uherské Hradiště |
|