Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | ISG spol. s.r.o. |
ICO: | 02715821 |
Registrovaná adresa: | 12000, 25231499, Praha, Vinohrady, Kunětická, 2534, 2, Kunětická 2534/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 27.02.2014 |
Předmět podnikání: |
Vodoinstalatérství, topenářství
Klempířství a oprava karoserií
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Zednictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Izolatérství
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KAMIL GYURICSEK | Aktivní | 11.11.2021 | |
|
|||
KAMIL GYURICSEK | Aktivní | 11.11.2021 | |
|
|||
Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ | Aktivní | 12.09.2019 | |
|
|||
Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ | Aktivní | 12.09.2019 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KAMIL GYURICSEK | Aktivní | jednatel | 11.11.2021 |
|
|||
KAMIL GYURICSEK | Aktivní | jednatel | 11.11.2021 |
|
|||
Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ | Aktivní | Jednatel | 12.09.2019 |
|
|||
Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ | Aktivní | Jednatel | 12.09.2019 |
|
|||
KAMIL GYURICSEK | Neaktivní od 11.11.2021 | jednatel | 11.04.2014 |
|
|||
KAMIL GYURICSEK | Neaktivní od 11.11.2021 | jednatel | 11.04.2014 |
|
|||
INGRID STIRBEROVÁ | Neaktivní od 11.04.2014 | jednatel | 27.02.2014 |
|
|||
INGRID STIRBEROVÁ | Neaktivní od 11.04.2014 | jednatel | 27.02.2014 |
|
Registrační číslo ISG spol. s.r.o. je 02715821.
Registrační adresa ISG spol. s.r.o. je 12000, 25231499, Praha, Vinohrady, Kunětická, 2534, 2, Kunětická 2534/2, Vinohrady, 12000 Praha 2.
ISG spol. s.r.o. byla založena 27.02.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je KAMIL GYURICSEK, KAMIL GYURICSEK, Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ, Ing. EVA SUCHÁNKOVÁ.