VOJTĚCH JANÁSEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
05.06.2024 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVLA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
05.06.2024 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
VOJTĚCH KUSÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.06.2024 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. VOJTĚCH JANÁSEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
PAVLA NĚMCOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
Ing. VOJTĚCH KUSÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
Ing. VOJTĚCH JANÁSEK
|
Neaktivní
od 05.06.2024
|
předseda představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVLA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2024
|
místopředseda představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. VOJTĚCH KUSÝ
|
Neaktivní
od 05.06.2024
|
člen představenstva |
13.05.2020 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. VOJTĚCH JANÁSEK
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
předseda představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
Ing. VOJTĚCH KUSÝ
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
člen představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
PETR VYVÁŽIL
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
místopředseda představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
Ing. VOJTĚCH JANÁSEK
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
předseda představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. VOJTĚCH KUSÝ
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
člen představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PETR VYVÁŽIL
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
místopředseda představenstva |
10.05.2018 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVLA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
PAVLA NĚMCOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
místopředseda představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
GABRIELA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
místopředseda |
03.03.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha 8, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
VOJTĚCH JANÁSEK
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
předseda |
03.03.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34 |
|
ZDENĚK ZRŮST
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
člen |
03.03.2014 |
Adresa: |
54101, 2259796, Trutnov, Střední Předměstí, Ostrčilova, 329 |
|
GABRIELA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
místopředseda |
03.03.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
VOJTĚCH JANÁSEK
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
předseda |
03.03.2014 |
Adresa: |
18600, 22352180, Praha, Karlín, Vítkova, 350, 34, Vítkova 350/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Zdeněk Zrůst
|
Neaktivní
od 10.05.2018
|
člen |
03.03.2014 |
Adresa: |
54101, 2259796, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Ostrčilova, 329, Ostrčilova 329, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|