JANA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
67961, 42125286, Blansko, Letovice, Letovice, Havírna, 1132 |
|
JANA ČÍŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
01.01.2019 |
Adresa: |
67961, 42125286, Blansko, Letovice, Letovice, Havírna, 1132, Havírna 1132, 67961 Letovice |
|
Ing. JAN HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28104, 2454190, Plaňany, Plaňany, Komenského, 2 |
|
LADISLAV PŘIBYL
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
13000, 21788189, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1911, 38 |
|
Ing. JAN HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
28104, 2454190, Kolín, Plaňany, Plaňany, Komenského, 2, Komenského 2, 28104 Plaňany |
|
LADISLAV PŘIBYL
|
Neaktivní
od 15.07.2019
|
jednatel |
04.08.2015 |
Adresa: |
13000, 21788189, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1911, 38, Přemyslovská 1911/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAGMAR BRTNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
66407, 24655023, Pozořice, Pozořice, U školy, 478 |
|
Dagmar Brtníková
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
jednatel |
12.03.2014 |
Adresa: |
66407, 24655023, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, U školy, 478, U školy 478, 66407 Pozořice |
|