MIHAILS COSTANDOGLUS
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.2023 |
Adresa: |
26231, 16418140, Příbram, Milín, Milín, Nádražní, 315 |
|
MIHAILS COSTANDOGLUS
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.2023 |
Adresa: |
26231, 16418140, Příbram, Milín, Milín, Nádražní, 315, Nádražní 315, 26231 Milín |
|
JAN CIBULA
|
Neaktivní
od 18.06.2022
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
JAN CIBULA
|
Neaktivní
od 18.06.2022
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN CIBULA
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.12.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
JAN CIBULA
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.12.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ALENA ZDVIHALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
jednatel |
08.04.2014 |
Adresa: |
27306, 26677091, Libušín, Libušín, Přemyslova, 875 |
|
ALENA ZDVIHALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
jednatel |
08.04.2014 |
Adresa: |
27306, 26677091, Kladno, Libušín, Libušín, Přemyslova, 875, Přemyslova 875, 27306 Libušín |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 08.04.2014
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 08.04.2014
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|