PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
19700, 22459014, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Vrchlabská, 32, 23 |
|
PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 13.03.2020
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
19700, 22459014, Praha, Kbely, Vrchlabská, 32, 23, Vrchlabská 32/23, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Effugio s.r.o.
04151747 |
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21788031, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6 |
|
Effugio s.r.o.
04151747 |
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21788031, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6, Baranova 1899/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
AGARIA a.s.
27142345 |
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21765065, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2178, 120 |
|
AGARIA a.s.
27142345 |
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
03.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21765065, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 2178, 120, Vinohradská 2178/120, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
AGARIA a.s.
27142345 |
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21752338, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1281, 30 |
|
AGARIA a.s.
27142345 |
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
12000, 21752338, Praha, Vinohrady, Chodská, 1281, 30, Chodská 1281/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR MIKYSEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21788031, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6 |
|
PETR ŠIRC
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
15000, 22027483, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 909, 19 |
|
PETR MIKYSEK
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21788031, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6, Baranova 1899/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Širc
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
10.03.2014 |
Adresa: |
15000, 22027483, Praha, Košíře, Na Šmukýřce, 909, 19, Na Šmukýřce 909/19, Košíře, 15000 Praha 5 |
|