MICHAELA HONZÍRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
69102, 10147381, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, Revoluční, 1129 |
|
MICHAELA HONZÍRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.09.2022 |
Adresa: |
69102, 10147381, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, Revoluční, 1129, Revoluční 1129, 69102 Velké Bílovice |
|
MAREK NEUMAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
Ing. MARTIN HRABÁNEK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
11800, 21699526, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Nosticova, 470, 8 |
|
MAREK NEUMAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Martin Hrabánek
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
11800, 21699526, Praha, Malá Strana, Nosticova, 470, 8, Nosticova 470/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
MIROSLAV KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
člen výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
Miroslav Kopecký
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
člen výboru |
18.04.2019 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MAREK NEUMAN
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
předseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
Mgr. IVAN FRASCH
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
PETR ZRNO
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
MAREK NEUMAN
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
předseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. IVAN FRASCH
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Petr Zrno
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
člen výboru |
03.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JOSEF POLÁK
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
předseda výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
PETR ZRNO
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
místopředseda výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
MAREK NEUMAN
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
člen výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7 |
|
JOSEF POLÁK
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
předseda výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Petr Zrno
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
místopředseda výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MAREK NEUMAN
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
člen výboru |
10.03.2014 |
Adresa: |
10100, 22660810, Praha, Vršovice, Norská, 570, 7, Norská 570/7, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|