BRIAN JARLATH MURPHY
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2020 |
|
BRIAN JARLATH MURPHY
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
jednatel |
27.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22098470, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Pod Fialkou, 2139, 2 |
|
BRIAN JARLATH MURPHY
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
jednatel |
27.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22098470, Praha, Smíchov, Pod Fialkou, 2139, 2, Pod Fialkou 2139/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MONIKA ŽIŽKOVÁ PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MONIKA ŽIŽKOVÁ PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2018
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. SYLVA KRTILOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
59101, 3397700, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Libušínská, 171, 6 |
|
Ing. Sylva Krtilová
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
59101, 3397700, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Libušínská, 171, 6, Libušínská 171/6, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
11.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
11.03.2014 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|