NIJAT HATAM-ZADA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2022 |
Adresa: |
12000, 21733686, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ječná, 1763, 43 |
|
NIJAT HATAM-ZADA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2022 |
Adresa: |
12000, 21733686, Praha, Nové Město, Ječná, 1763, 43, Ječná 1763/43, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
ILGAR ALIYEV
|
Neaktivní
od 22.02.2022
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
AZ1052, Baku, A. M. Cuma 26 A/42 |
|
ILGAR ALIYEV
|
Neaktivní
od 22.02.2022
|
jednatel |
20.11.2017 |
Adresa: |
Baku, A. M. Cuma 26 A/42, AZ1052, A. M. Cuma 26 A/42, AZ1052 Baku, Ázerbájdžán |
|
FUAD ABDULLAZADE
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
16000, 26629399, Hlavní město Praha, Praha, Sedlec, Kamýcká, 243, 4 |
|
FUAD ABDULLAZADE
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
16000, 26629399, Praha, Sedlec, Kamýcká, 243, 4, Kamýcká 243/4, Sedlec, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. ULJANA KURIVČAKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
19017, 27766934, Hlavní město Praha, Praha, Vinoř, Velkoosecká, 773, 5 |
|
JUDr. Uljana Kurivčaková
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
19017, 27766934, Praha, Vinoř, Velkoosecká, 773, 5, Velkoosecká 773/5, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
JIŘÍ JURTIN
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
Jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
19000, 22713972, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Na Harfě, 337, 3 |
|
JIŘÍ JURTIN
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
Jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
19000, 22713972, Praha, Vysočany, Na Harfě, 337, 3, Na Harfě 337/3, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2014 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Nusle, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2014 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|