MICHAL PRIMÁK
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
člen představenstva |
01.05.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
MICHAL PRIMÁK
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
člen představenstva |
01.05.2019 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAL PRIMÁK
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
16300, 22732926, Praha, Řepy, Žalanského, 291, 12b |
|
MICHAL PRIMÁK
|
Neaktivní
od 01.05.2019
|
člen představenstva |
30.10.2015 |
Adresa: |
16300, 22732926, Praha, Řepy, Žalanského, 291, 12b, Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ZDENĚK VRBA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen představenstva |
03.09.2014 |
Adresa: |
19700, 40167135, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Nouzovské náměstí, 1077, 15 |
|
ZDENĚK VRBA
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
člen představenstva |
03.09.2014 |
Adresa: |
19700, 40167135, Praha, Kbely, Nouzovské náměstí, 1077, 15, Nouzovské náměstí 1077/15, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
ZDENĚK VRBA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
člen představenstva |
19.03.2014 |
Adresa: |
10600, 26187914, Praha 10, Záběhlice, Ve slatinách, 3243, 1 |
|
ZDENĚK VRBA
|
Neaktivní
od 03.09.2014
|
člen představenstva |
19.03.2014 |
Adresa: |
10600, 26187914, Praha, Záběhlice, Ve slatinách, 3243, 1, Ve slatinách 3243/1, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|