PETR JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
25206, 26156831, Praha-západ, Davle, Davle, K rybníku, 305 |
|
PETR JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
25206, 26156831, Praha-západ, Davle, Davle, K rybníku, 305, K rybníku 305, 25206 Davle |
|
ROBERT RENČ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
25301, 25961381, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Kmochova, 1295 |
|
ROBERT RENČ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
25301, 25961381, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Kmochova, 1295, Kmochova 1295, 25301 Hostivice |
|
MARTIN ŠAFRA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
07.01.2018 |
Adresa: |
28522, 11648490, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 707 |
|
MARTIN ŠAFRA
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
07.01.2018 |
Adresa: |
28522, 11648490, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Dvouletky, 707, Dvouletky 707, 28522 Zruč nad Sázavou |
|
JAN SUCHÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
27401, 6037895, Slaný, Slaný, Na Dolíkách, 506 |
|
MARTIN ŠAFRA
|
Neaktivní
od 07.01.2018
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
28522, 11649089, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Spojovací, 766 |
|
JAN SUCHÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
27401, 6037895, Kladno, Slaný, Slaný, Na Dolíkách, 506, Na Dolíkách 506, 27401 Slaný |
|
MARTIN ŠAFRA
|
Neaktivní
od 07.01.2018
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
28522, 11649089, Kutná Hora, Zruč nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Spojovací, 766, Spojovací 766, 28522 Zruč nad Sázavou |
|