KRISTÝNA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2023 |
Adresa: |
74601, 81342667, Opava, Opava, Předměstí, Kačírkova, 3035, 3, Kačírkova 3035/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVLA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2023 |
Adresa: |
74601, 81342667, Opava, Opava, Předměstí, Kačírkova, 3035, 3, Kačírkova 3035/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
JUDr. VLADIMÍR SÝKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40 |
|
PAVLA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40 |
|
KRISTÝNA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
jednatel |
26.06.2023 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40, Sadová 171/40, Předměstí, 74601 Opava |
|
JUDr. VLADIMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 04.05.2023
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40, Sadová 171/40, Předměstí, 74601 Opava |
|
PAVLA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2023
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
74601, 24374156, Opava, Opava, Předměstí, Sadová, 171, 40, Sadová 171/40, Předměstí, 74601 Opava |
|