JUAN JOSÉ FRANCESCH RIVILLO
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
15000, 22038957, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Zborovská, 54, 54 |
|
JUAN JOSÉ FRANCESCH RIVILLO
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
15000, 22038957, Praha, Malá Strana, Zborovská, 54, 54, Zborovská 54/54, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
MARCIN KOKOSZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2019 |
Adresa: |
05-850, Ozarow Mazowiecki, Wiejska 16 |
|
MARCIN KOKOSZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2019 |
Adresa: |
Ozarow Mazowiecki, Wiejska 16, 05-850, Wiejska 16, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Polsko |
|
Ing. IVANA JŮZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
50801, 1706870, Jičín, Podhorní Újezd a Vojice, Vojice, 159 |
|
Ing. IVANA JŮZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
50801, 1706870, Jičín, Podhorní Újezd a Vojice, Vojice, 159, Vojice 159, 50801 Podhorní Újezd a Vojice |
|
ANITA ELISABETH ZUBAK O´CONNOR
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
12000, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Ibsenova, 1234, 1 |
|
ANITA ELISABETH ZUBAK O´CONNOR
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
12000, 21751781, Praha, Vinohrady, Ibsenova, 1234, 1, Ibsenova 1234/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
EMMANUEL GUY MARIE THIÉRY
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
75015, Paříž, 47, rue de Vouillé |
|
EMMANUEL GUY MARIE THIÉRY
|
Neaktivní
od 21.06.2019
|
jednatel |
16.07.2018 |
Adresa: |
Paříž, 47, rue de Vouillé, 75015, 47, rue de Vouillé, 75015 Paříž, Francie |
|
RICHARD GORDON BRANTON JR.
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
34238, Sarasota Fl., 4141 Cascina Way |
|
RICHARD GORDON BRANTON JR.
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
Sarasota Fl., 4141 Cascina Way, 34238, 4141 Cascina Way, 34238 Sarasota Fl., Spojené státy americké |
|
MAGDALENA TAFF
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
15.03.2016 |
Adresa: |
82500, Kwidzyn, ul. Hallera 75 |
|
MAGDALENA TAFF
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
15.03.2016 |
Adresa: |
Kwidzyn, ul. Hallera 75, 82500, ul. Hallera 75, 82500 Kwidzyn, Polsko |
|
EMMANUEL GUY MARIE THIÉRY
|
Neaktivní
od 15.03.2016
|
jednatel |
23.10.2014 |
Adresa: |
75015, Paříž, 47, rue de Vouillé |
|
EMMANUEL GUY MARIE THIÉRY
|
Neaktivní
od 15.03.2016
|
jednatel |
23.10.2014 |
Adresa: |
Paříž, 47, rue de Vouillé, 75015, 47, rue de Vouillé, 75015 Paříž, Francie |
|
PIOTR MIĘKUS
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
05-502, Kamionka, Swierkowa 25 |
|
PIOTR MIĘKUS
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
jednatel |
06.10.2014 |
Adresa: |
Kamionka, Swierkowa 25, 05-502, Swierkowa 25, 05-502 Kamionka, Polsko |
|
MEHMET YAVUZ
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
16000, 22753567, Praha 6, Dejvice, Matějská, 2574, 32 |
|
TINE VAN DEN HAUTE
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
9636, Nederzwalm, Kouterken 1 |
|
JOHN RUSSELL WESTBY
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
12800, 21731781, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na Moráni, 1313, 13 |
|
MEHMET YAVUZ
|
Neaktivní
od 06.10.2014
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
16000, 22753567, Praha, Dejvice, Matějská, 2574, 32, Matějská 2574/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
TINE VAN DEN HAUTE
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
Nederzwalm, Kouterken 1, 9636, Kouterken 1, 9636 Nederzwalm, Belgie |
|
JOHN RUSSELL WESTBY
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
26.03.2014 |
Adresa: |
12800, 21731781, Praha, Nové Město, Na Moráni, 1313, 13, Na Moráni 1313/13, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|