ROBERT CUCERESCU
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
Jud. Zalau, Andrei Saguna nr.63 |
|
ROBERT CUCERESCU
|
Aktivní
|
jednatel |
26.10.2018 |
Adresa: |
Jud. Zalau, Andrei Saguna nr.63, Andrei Saguna nr.63, Jud. Zalau, Rumunsko |
|
KATEŘINA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
27711, 2082896, Mělník, Libiš, Libiš, Budovatelů, 515, 3 |
|
KATEŘINA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
27711, 2082896, Mělník, Libiš, Libiš, Budovatelů, 515, 3, Budovatelů 515/3, 27711 Libiš |
|
MIROSLAV LOŠŤÁK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
08.11.2017 |
Adresa: |
13000, 21774315, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 732, 19 |
|
MIROSLAV LOŠŤÁK
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
08.11.2017 |
Adresa: |
13000, 21774315, Praha, Žižkov, Krásova, 732, 19, Krásova 732/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA MYŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22178074, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 432, 8 |
|
JANA MYŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22178074, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 432, 8, dr. Zikmunda Wintra 432/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
PETR HONZÍK
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
13000, 21771065, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Ostromečská, 436, 7 |
|
Petr Honzík
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
13000, 21771065, Praha, Žižkov, Ostromečská, 436, 7, Ostromečská 436/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
IVANA VARTECKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha 5, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2 |
|
IVANA VARTECKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
jednatel |
31.03.2014 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2, Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|