JAROMÍR SOJKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
76315, 3908437, Zlín, Hrobice, Hrobice, 15 |
|
JAROMÍR SOJKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
76315, 3908437, Zlín, Hrobice, Hrobice, 15, č.p. 15, 76315 Hrobice |
|
ANNA SOJKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
76315, 3908666, Zlín, Hrobice, Hrobice, 38 |
|
Ing. JAROMÍR SOJKA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
76315, 3908666, Zlín, Hrobice, Hrobice, 38 |
|
ANNA SOJKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
76315, 3908666, Zlín, Hrobice, Hrobice, 38, č.p. 38, 76315 Hrobice |
|
Ing. JAROMÍR SOJKA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
76315, 3908666, Zlín, Hrobice, Hrobice, 38, č.p. 38, 76315 Hrobice |
|
PETRA HUDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
76318, 4053486, Trnava, Trnava, 374 |
|
PETRA HUDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
76318, 4053486, Zlín, Trnava, Trnava, 374, č.p. 374, 76318 Trnava |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
02.04.2014 |
Adresa: |
56911, 1806149, Koclířov, Koclířov, 119 |
|
PETR LULÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
02.04.2014 |
Adresa: |
56911, 1806149, Svitavy, Koclířov, Koclířov, 119, č.p. 119, 56911 Koclířov |
|