ZDENĚK HVIŽĎ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2023 |
Adresa: |
26101, 22985298, Příbram, Příbram, Žežice, 107, Žežice 107, 26101 Příbram |
|
JAROSLAV HVIŽĎ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
26101, 22985298, Příbram, Příbram, Žežice, 107 |
|
MIROSLAV POLÍVKA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
26101, 23006935, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Družstevní, 276 |
|
JAROSLAV HVIŽĎ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
26101, 22985298, Příbram, Příbram, Žežice, 107, Žežice 107, 26101 Příbram |
|
MIROSLAV POLÍVKA
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
jednatel |
23.11.2018 |
Adresa: |
26101, 23006935, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Družstevní, 276, Družstevní 276, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
BOHUMIL ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
26101, 23019158, Příbram, Příbram, Příbram VII, Sadová, 506 |
|
BOHUMIL ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 23.11.2018
|
jednatel |
02.03.2018 |
Adresa: |
26101, 23019158, Příbram, Příbram, Příbram VII, Sadová, 506, Sadová 506, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
BOHUMIL ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
38801, 18426956, Uzenice, Uzenice, 15 |
|
BOHUMIL ŠÍPEK
|
Neaktivní
od 02.03.2018
|
jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
38801, 18426956, Strakonice, Uzenice, Uzenice, 15, č.p. 15, 38801 Uzenice |
|