RADEK ROUČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
40502, 25623575, Děčín, Jetřichovice, Všemily, 110 |
|
RADEK ROUČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.04.2021 |
Adresa: |
40502, 25623575, Děčín, Jetřichovice, Všemily, 110, Všemily 110, 40502 Jetřichovice |
|
JIŘÍ JETEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
40502, 26877716, Děčín, Děčín XXV-Chmelnice, Nová, 82 |
|
JIŘÍ JETEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
40502, 26877716, Děčín, Děčín, Děčín XXV-Chmelnice, Nová, 82, Nová 82, Děčín XXV-Chmelnice, 40502 Děčín |
|
Bc. LUKÁŠ CEJTHAMR
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
Jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
43001, 73303925, Chomutov, Chomutov, Chomutov, V Přírodě, 5919 |
|
Bc. LUKÁŠ CEJTHAMR
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
Jednatel |
04.03.2015 |
Adresa: |
43001, 73303925, Chomutov, Chomutov, Chomutov, V Přírodě, 5919, V Přírodě 5919, 43001 Chomutov |
|
Bc. LUKÁŠ CEJTHAMR
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
Jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
43001, 23517328, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3665 |
|
Bc. LUKÁŠ CEJTHAMR
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
Jednatel |
07.07.2014 |
Adresa: |
43001, 23517328, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3665, Palackého 3665, 43001 Chomutov |
|
MILOŠ JEKL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
Jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
69181, 9959548, Horní Věstonice, Horní Věstonice, 80 |
|
MILOŠ JEKL
|
Neaktivní
od 07.07.2014
|
Jednatel |
01.04.2014 |
Adresa: |
69181, 9959548, Břeclav, Horní Věstonice, Horní Věstonice, Lípová, 80, Lípová 80, 69181 Horní Věstonice |
|